1950年2月,根據西北軍區命令,成立莎車軍分區。
1950年6月,解放軍第二十二兵團副司令員趙錫光、政治部主任李銓和第九軍政委張仲瀚到莎車,宣布新疆軍區命令,由二十二兵團騎兵第八師兼莎車軍分區。
騎兵第八師移駐北疆二十二兵團領導機關駐地石河子以後,1952年4月,改由解放軍第二軍步兵第四師兼,隸屬喀什軍區建制領導。
1、莎車軍分區行政領導機構
司 今 員
馬平林 (1950.6~1952.4騎八師師長兼)
吳子傑 (1952.4~1953.3步四師師長兼)
政治委員
張獻奎 (1950.2~1951.7騎八師政委兼)
漆承德 (1951.7~1952.4 莎車地委書記兼)
曾光明 (1952.4~1953.3步四師政委兼)
副司令員
任 晨 (1950.2~1950.6)
吳仕智 (1950.6~1953.3四師十團團長兼)
副政治委員
李 興 (1950.6~1953.3四師十團政委兼)
2、莎車軍分區黨委領導機構
書 記 張獻奎 (1950.2~1950.6兼政委)
1950年6月,新疆軍區命令,莎車軍分區由騎兵第八師兼,黨委亦由騎兵第八師黨委兼。
書 記
張獻奎 (1950.6~1951.7兼政委)
漆承德 (1951.7~1952.4兼政委)
1952年4月至1953年3月,莎車軍分區由步兵第四師兼,分區黨委亦由第四師黨委兼。
書 記 曾光明 (1952.4~1953.3兼政委)
3、莎車軍分區行政和黨委工作機構
1950年2月至6月,軍分區機關設司令部、政治部。
1950年6月至1952年4月,軍分區機關由騎兵第八師機關兼。
1952年4月至1953年3月,由步兵第四師機關兼。司令部、政治部設黨支部,財務處設黨委。
莎車軍分區黨的紀律檢查委員會
1952年4月,二軍四師兼莎車軍分區,軍分區黨的紀律檢查委員會亦由師黨的紀律檢查委員會兼。
書 記 曾光明 (1952.4~1953.3兼政委)
莎車軍分區司令部
參 謀 長
鄒新華 (1950.2~1950.6)
祝源凱 (1950.6~1952.4騎八師參謀長兼)
副參謀長 武選生 (1952.4~1953.3四師副參諜長兼)
莎車軍分區政治部
主 任
李生堂 (1950.6~1952.4 騎八師政治部主任,副政委兼)
張少彭 (1952.9~1953.3四師政治部副主任兼)
副 主 任
謝 傑 (1950.2~1950.6)
莎車軍分區幹部(幹管)部
部 長
李生堂 (1951.8~1952.4騎八師副政委兼)
曾光明 (1952.4~1953.3步四師政委兼)
莎車軍分區財務處(後勤處、供給部)
莎車軍分區組建時未建立後勤機構。
1950年6月至1952年4月,騎八師供給部(後勤處)兼莎車軍分區供給部(後勤處)。
1952年4月至1953年3月,四師財務處兼莎車軍分區財務處。
供給部部長
曾祥恒 (1950.6~1951.春 起義軍官、騎八師供給部長兼)
劉 先 (1951.夏~1952.4 起義軍官、騎八師供給部代部長兼)
政治委員
李永錫 (1950.6~1952.4騎八師供給部政委兼)
財務處政委
何華章(1952.4~1953.3步四師財務處政委兼)
財務處黨委(1952年4月至1953年3月,財務處建立黨委。)
書 記 何華章 (1952.4~1953.3兼政委)
4、莎車軍分區下級單位及黨組織
1950年2月至1953年3月,莎車軍分區黨委下設軍分區財務處黨委和軍分區直屬黨委。
莎車軍分區直屬黨委
副 書 記 武逸生 (1952.4~1953.3副參謀長兼)