1950年2月,根据西北军区命令,成立莎车军分区。
1950年6月,解放军第二十二兵团副司令员赵锡光、政治部主任李铨和第九军政委张仲瀚到莎车,宣布新疆军区命令,由二十二兵团骑兵第八师兼莎车军分区。
骑兵第八师移驻北疆二十二兵团领导机关驻地石河子以后,1952年4月,改由解放军第二军步兵第四师兼,隶属喀什军区建制领导。
1、莎车军分区行政领导机构
司 今 员
马平林 (1950.6~1952.4骑八师师长兼)
吴子杰 (1952.4~1953.3步四师师长兼)
政治委员
张献奎 (1950.2~1951.7骑八师政委兼)
漆承德 (1951.7~1952.4 莎车地委书记兼)
曾光明 (1952.4~1953.3步四师政委兼)
副司令员
任 晨 (1950.2~1950.6)
吴仕智 (1950.6~1953.3四师十团团长兼)
副政治委员
李 兴 (1950.6~1953.3四师十团政委兼)
2、莎车军分区党委领导机构
书 记 张献奎 (1950.2~1950.6兼政委)
1950年6月,新疆军区命令,莎车军分区由骑兵第八师兼,党委亦由骑兵第八师党委兼。
书 记
张献奎 (1950.6~1951.7兼政委)
漆承德 (1951.7~1952.4兼政委)
1952年4月至1953年3月,莎车军分区由步兵第四师兼,分区党委亦由第四师党委兼。
书 记 曾光明 (1952.4~1953.3兼政委)
3、莎车军分区行政和党委工作机构
1950年2月至6月,军分区机关设司令部、政治部。
1950年6月至1952年4月,军分区机关由骑兵第八师机关兼。
1952年4月至1953年3月,由步兵第四师机关兼。司令部、政治部设党支部,财务处设党委。
莎车军分区党的纪律检查委员会
1952年4月,二军四师兼莎车军分区,军分区党的纪律检查委员会亦由师党的纪律检查委员会兼。
书 记 曾光明 (1952.4~1953.3兼政委)
莎车军分区司令部
参 谋 长
邹新华 (1950.2~1950.6)
祝源凯 (1950.6~1952.4骑八师参谋长兼)
副参谋长 武选生 (1952.4~1953.3四师副参谍长兼)
莎车军分区政治部
主 任
李生堂 (1950.6~1952.4 骑八师政治部主任,副政委兼)
张少彭 (1952.9~1953.3四师政治部副主任兼)
副 主 任
谢 杰 (1950.2~1950.6)
莎车军分区干部(干管)部
部 长
李生堂 (1951.8~1952.4骑八师副政委兼)
曾光明 (1952.4~1953.3步四师政委兼)
莎车军分区财务处(后勤处、供给部)
莎车军分区组建时未建立后勤机构。
1950年6月至1952年4月,骑八师供给部(后勤处)兼莎车军分区供给部(后勤处)。
1952年4月至1953年3月,四师财务处兼莎车军分区财务处。
供给部部长
曾祥恒 (1950.6~1951.春 起义军官、骑八师供给部长兼)
刘 先 (1951.夏~1952.4 起义军官、骑八师供给部代部长兼)
政治委员
李永锡 (1950.6~1952.4骑八师供给部政委兼)
财务处政委
何华章(1952.4~1953.3步四师财务处政委兼)
财务处党委(1952年4月至1953年3月,财务处建立党委。)
书 记 何华章 (1952.4~1953.3兼政委)
4、莎车军分区下级单位及党组织
1950年2月至1953年3月,莎车军分区党委下设军分区财务处党委和军分区直属党委。
莎车军分区直属党委
副 书 记 武逸生 (1952.4~1953.3副参谋长兼)